KRS 0000218344
NIP1080000757
REGON01577735200000
NazwaGDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
Data rejestracji 28 wrz 2004 (20 lat temu) 28 wrz 2004
Data usunięcia 03 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (50)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #275 ODLEWNICTWO METALI #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #80 EDUKACJA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT KAMIL KONAT
Wspólnik
2004-09-28
2007-10-04
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
KAROL KONAT
Wspólnik
2004-09-28
2007-10-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-10-04
2009-08-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14023261500000
Wspólnik
2009-08-28
2011-11-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01588373000000
Wspólnik
2011-10-10
2011-11-23
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
01749676900000
WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI
Wspólnik
2011-11-23
2013-12-19
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-11-28
2013-02-21
1420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.000,00 ZŁOTYCH
14626420800000
BERENIKA EWA ŁYSOGÓRSKA
Wspólnik
2013-02-21
2013-07-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN JĘDRZEJEWSKI
Wspólnik
2013-02-21
2013-07-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TERESA ŁUCJA JĘDRZEJEWSKA
Wspólnik
2013-02-21
2013-07-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI
Prokurent
2007-10-04
2009-08-28
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH BARCZAK
Prokurent
2013-07-26
2014-04-23
SAMOISTNA
KAROL KONAT
Członek Organu Nadzoru
2007-03-14
2007-10-04
PIOTR ALEKSANDER SZOPE
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2007-03-14
KAROL KONAT
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2005-03-08
KAROL ARTUR KUŚMIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2005-05-02
ROMAN CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-21
2007-03-14
MARIANNA LEOKADIA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-29
2007-10-04
ROBERT KAMIL KONAT
Członek Organu Nadzoru
2005-03-08
2007-10-04
KAROL ARTUR KUŚMIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-21
2007-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ROMAN BOLESŁAW CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-14
2007-10-04
BOŻENA ELŻBIETA JĘDRZEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-04
2013-07-26
NATALIA JOANNA ZARĘBSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-26
2014-04-23
WOJCIECH BARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-23
2014-07-28
MARIANNA LEOKADIA GRABOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-28
2004-11-29
TADEUSZ GOZDEK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-29
2005-05-02
KAROL ARTUR KUŚMIERCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-02
2006-04-21
MACIEJ SUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-21
2007-03-14
2004-09-28
2004-10-25
"ACCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-25
2014-06-11
"ACORR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-11
2014-07-28
MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-28
2004-11-29
MOKOTOWSKA, 63, WARSZAWA, 00-533, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-29
2007-10-04
KŁOBUCKA, 8, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-04
2007-10-12
BARTYCKA, 175, WARSZAWA, 00-719, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-12
2011-10-10
BARTYCKA, 175, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-10
2013-12-19
MOKOTOWSKA, 15 A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-19
2014-07-28
ROZBRAT, 44A, WARSZAWA, 00-419, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-28
2015-07-09
MATEMBLEWSKA, 1A, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie