KRS 0000435557
NIP9512359536
NazwaMEDIADESIRE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIADESIRE.PL
Data rejestracji 08 paź 2012 (12 lat temu) 08 paź 2012
Data usunięcia 16 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROMAN BOLESŁAW CIEŚLIK
Wspólnik
2012-10-08
2015-02-16
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁOTYCH
DIANA MARIA ŁAPIŃSKA
Wspólnik
2012-10-08
2015-02-16
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁOTYCH
ROMAN BOLESŁAW CIEŚLIK
Likwidator
2014-05-23
2015-02-16
DIANA MARIA ŁAPIŃSKA
Likwidator
2014-05-23
2015-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMAN BOLESŁAW CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-08
2014-05-23
DIANA MARIA ŁAPIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-08
2014-05-23
2012-10-08
2014-05-23
MEDIADESIRE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-08
2013-04-15
RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 108, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie