KRS 0000591906
NIP6772396366
REGON36324416900000
NazwaANTEMIO ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaANTEMIO ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 gru 2015 (9 lat temu) 16 gru 2015
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KOŁOWA, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772396366
data rejestracji 01 sty 2016
status Czynny
78175000120000000037051535
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
41175000120000000032096956
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIADAM MICHAŁ KOCYK
Wspólnik
2015-12-16
2022-02-17
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Wspólnik
2015-12-16
2022-02-17
ANDRZEJ STEFAN MARECZEK
Wspólnik
2015-12-16
2022-02-17
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Wspólnik
2015-12-16
2022-02-17
Wspólnik
2015-12-16
2022-02-17
36283239000000
ADAM MICHAŁ KOCYK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Beneficjent
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Beneficjent
ADAM MICHAŁ KOCYK
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW KUŹMA
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ADAM MICHAŁ KOCYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-16
2022-02-17
36283239000000
2015-12-16
2019-02-08
UL. KOŁOWA, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie