KRS 0000581691
NIP6772394485
REGON36283239000000
NazwaANTEMIO 1 ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANTEMIO 1 ARCHITEKTURA
Data rejestracji 27 paź 2015 (9 lat temu) 27 paź 2015
Data usunięcia 25 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŁOWA, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIADAM MICHAŁ KOCYK
Wspólnik
2015-10-27
2023-04-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Wspólnik
2015-10-27
2023-04-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
ANDRZEJ STEFAN MARECZEK
Wspólnik
2015-10-27
2023-04-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Wspólnik
2015-10-27
2023-04-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
ADAM MICHAŁ KOCYK
Likwidator
2022-06-09
2023-04-25
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Likwidator
2022-06-09
2023-04-25
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Likwidator
2022-06-09
2023-04-25
ADAM MICHAŁ KOCYK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Beneficjent
ANDRZEJ STEFAN MARECZEK
Beneficjent
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Beneficjent
ADAM MICHAŁ KOCYK
zgłaszający - likwidator
PRZEMYSŁAW KUŹMA
zgłaszający - likwidator
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
zgłaszający - likwidator
ADAM MICHAŁ KOCYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW KUŹMA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ STEFAN MARECZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ADAM MICHAŁ KOCYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-27
2022-06-09
PRZEMYSŁAW KUŹMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-27
2022-06-09
ANDRZEJ STEFAN MARECZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-27
2022-06-09
WITOLD KAMIL PLEBAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-27
2022-06-09
2015-10-27
2021-12-10
ANTEMIO ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-12-10
2022-06-09
ANTEMIO 1 ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-27
2019-02-08
UL. KOŁOWA, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie