KRS 0000590368
NIP5252638880
REGON36318014000000
NazwaATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLO 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLO 2
Data rejestracji 07 gru 2015 (9 lat temu) 07 gru 2015
Data usunięcia 18 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 148, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252638880
data rejestracji 01 sty 2016
status Czynny
97103015080000000818171013
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
22103015080000000818171005
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2015-12-07
2024-09-18
14288900600000
ATRIUM MOLO SCSP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE)
Wspólnik
2016-04-28
2017-03-08
Wspólnik
2017-03-08
2024-09-18
36604236000000
Wspólnik
2015-12-07
2016-04-28
36138423900000
ŁUKASZ DUNAJ
Beneficjent
ESHEL PESTI
Beneficjent
1958-04-21
ŁUKASZ DUNAJ
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: ANNA DAFNA, SCOTT JONATHAN DWYER, ROLF RÜDIGER DANY, JOSIP KARDUN
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-07
2024-09-18
14288900600000
2015-12-07
2016-03-25
UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie