KRS 0000567830
NIP5262592895
REGON01737509500000
NazwaATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK
Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OSTROBRAMSKA, 75C, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5262592895
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANNA DAFNA
Beneficjent
LIAD BARZILAI
Beneficjent
1978-11-25
RYAN ALEXANDER LEE
Beneficjent
1968-08-19
SCOTT JONATHAN DWYER
Beneficjent
LIAD BARZILAI
reprezentant
1978-11-25
ANNA DAFNA
reprezentant
RYAN ALEXANDER LEE
reprezentant
1968-08-19
SCOTT JONATHAN DWYER
reprezentant
Wspólnik
2015-08-03
2021-01-18
14288900600000
ATRIUM TARGOWEK SCSP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE)
Wspólnik
2015-08-03
2017-08-02
ATRIUM LUX HOLDING B.V.
Wspólnik
2017-08-02
2021-01-18
ANNA DAFNA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
LIAD BARZILAI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
RYAN ALEXANDER LEE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
SCOTT JONATHAN DWYER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ARTIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: 1) ANNA DAFNA, 2) SCOTT JONATHAN DWYER, 3) RYAN LEE, 4) LIAD BARZILAI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-03
2021-01-18
14288900600000
2015-08-03
2018-05-14
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 148, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie