KRS 0000590154
NIP1182115872
REGON36315865900000
NazwaM+S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaM+S
Data rejestracji 04 gru 2015 (9 lat temu) 04 gru 2015
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 49, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN TOMASZ MICHALSKI
Wspólnik
2015-12-04
2019-05-27
50 UDZIAŁÓW , ŁĄCZNIE 2.500 ZŁ /DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH/
RADOSŁAW STOJEK
Wspólnik
2015-12-04
2019-05-27
50 UDZIAŁÓW , ŁĄCZNIE 2.500 ZŁ /DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH/
Wspólnik
2019-05-27
2021-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
14588312200000
RADOSŁAW STOJEK
Likwidator
2020-12-30
2021-05-07
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ
Likwidator
2021-05-07
2021-11-10
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ
Beneficjent
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ
reprezentant
MAREK PAWEŁ ZDANOWICZ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JKEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW STOJEK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2020-12-30
MARCIN TOMASZ MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2020-02-25
2015-12-04
2020-12-30
M+S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie