KRS 0000590096
NIP5252643237
REGON36351712400000
NazwaFUNDACJA NOWOCZESNY LIBERALIZM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOWOCZESNY LIBERALIZM
Data rejestracji 13 sty 2016 (9 lat temu) 13 sty 2016
Data usunięcia 16 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 19, WARSZAWA, 00-043, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIWONA ZALEWSKA
Likwidator
2019-10-23
2020-06-16
IWONA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2020-06-16
MAREK JACEK CHMAJ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2020-06-16
KRZYSZTOF PIOTR KILIAN
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2020-06-16
JAN ANTONY VINCENT ROSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-13
2020-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM POWOŁANYM JEDNOMYŚLNIE PRZEZ ZARZĄD.
PIOTR BUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-13
2019-10-23
ALEKSANDRA MARIA FALKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-13
2019-10-23
MAGDALENA EWA HRUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-13
2019-10-23
2016-01-13
2019-10-23
FUNDACJA NOWOCZESNY LIBERALIZM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie