KRS 0000589373
NIP8842759244
REGON36313662300000
NazwaINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVEST
Data rejestracji 01 gru 2015 (9 lat temu) 01 gru 2015
Data usunięcia 07 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INVESTSPOLKA1@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANZHELIKA NEROVNIA
Wspólnik
2016-07-29
2017-01-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VALERIA TELIZHENKO
Wspólnik
2017-01-20
2017-08-07
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
KATARZYNA LILIANNA SOŚNICKA SZARAPOW
Wspólnik
2015-12-01
2016-04-14
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00ZŁ. (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SERGIY YUZKOV
Wspólnik
2016-04-14
2016-07-29
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KATARZYNA LILIANNA SOŚNICKA SZARAPOW
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2016-04-14
SERGIY YUZKOV
PREZES ZARZĄDU
2016-04-14
2016-07-29
ANZHELIKA NEROVNIA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-29
2017-01-20
VALERIA TELIZHENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-01-20
2017-08-07
2015-12-01
2016-07-29
UL. WESTERPLATTE, 72, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie