KRS 0000588224
NIP5272751585
REGON36308297900000
Nazwa"HALSO PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHALSO PHARMA
Data rejestracji 26 lis 2015 (9 lat temu) 26 lis 2015
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAELŻBIETA HELENA MURAWSKA
Wspólnik
2015-11-26
2021-05-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ
MARIAN MURAWSKI
Wspólnik
2015-11-26
2021-05-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ
ELŻBIETA HELENA MURAWSKA
Prokurent
2015-11-26
2021-05-13
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN MURAWSKI
Prokurent
2015-11-26
2021-05-13
PROKURA ŁĄCZNA
WIKTORIA ELŻBIETA JAROMSKA GUMKOWSKA
Likwidator
2017-11-07
2021-05-13
MARIAN MURAWSKI
Beneficjent
ELŻBIETA MURAWSKA
Beneficjent
WIKTORIA JAROMSKA-GUMKOWSKA
reprezentant
MARIAN MURAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA MURAWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF BIELEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-26
2017-11-07
MARCIN PIOTR KAPUSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-26
2017-11-07
2015-11-26
2017-11-07
HALSO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie