KRS 0000587980
NIP7831732376
REGON36306632500000
NazwaFIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS
Data rejestracji 25 lis 2015 (9 lat temu) 25 lis 2015
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SERDECZNA, 3, WYSOGOTOWO, 62-081, WYSOGOTOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831732376
data rejestracji 29 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHLAURO BUORO
reprezentant
1963-01-10
LAURO BUORO
Beneficjent
1963-01-10
ADAM RAJEWSKI
Wspólnik
2015-11-25
2015-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROBERT ŁUKASZ RUDNICKI
Wspólnik
2015-11-25
2015-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-16
2021-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁOTYCH
30159566400000
LAURO BUORO
Beneficjent
LAURO BUORO POSIADA 68,42% AKCJI SPÓŁKI NICE GROUP SPA (31.58% - AKCJE WŁASNE SPÓŁKI), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 86,22% AKCJI SPÓŁKI NICE SPA, KTÓRA NATOMIAST POSIADA POŚREDNIO 100 % KONTROLI NAD FIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-25
2015-12-16
JULIA FIEDLER
PREZES ZARZĄDU
2015-12-16
2017-06-28
JOANNA OSSOWSKA RODZIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2018-11-28
KRZYSZTOF BANASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-28
2020-04-22
ADAM ROBERT KRUŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-28
2020-01-30
ADAM ROBERT KRUŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-01-30
2021-01-28
2015-11-25
2016-12-14
FIBAR GROUP INTELECTUAL PROPERTY ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-25
2016-02-03
UL. DOMINIKAŃSKA, 3, POZNAŃ, 61-762, POZNAŃ, POLSKA
2016-02-03
2020-01-30
UL. LOTNICZA, 1, POZNAŃ, 60-421, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie