KRS 0000438148
NIP7831693802
REGON30227710400000
NazwaFIBAR GROUP ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaFIBAR GROUP ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 lis 2012 (12 lat temu) 09 lis 2012
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. SERDECZNA, 3, WYSOGOTOWO, 62-081, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 91651,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 91651,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji91651
Dane podatkowe
NIP 7831693802
data rejestracji 04 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTULAURO BUORO
Beneficjent
1963-01-10
LAURO BUORO
reprezentant
1963-01-10
LAURO BUORO
Beneficjent
LAURO BUORO POSIADA 68,42% AKCJI SPÓŁKI NICE GROUP SPA (31.58% - AKCJE WŁASNE SPÓŁKI), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 86,22% AKCJI SPÓŁKI NICE SPA, KTÓRA NATOMIAST POSIADA POŚREDNIO 100 % KONTROLI NAD FIBAR GROUP ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2012-11-09
2015-10-28
TOMASZ GRZYBKOWSKI 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2015-10-28
2020-01-30
FIBAR GROUP ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2012-11-09
2015-10-28
DOMINIKAŃSKA, 3, POZNAŃ, 61-762, POZNAŃ, POLSKA
2015-10-28
2020-01-30
UL. LOTNICZA, 1, POZNAŃ, 60-421, POZNAŃ, POLSKA
2020-01-30
2020-07-13
UL. SERDECZNA, 3, WYSOGOTOWO, 60-081, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie