KRS 0000587953
NIP6621818711
REGON36306173000000
NazwaPROSTELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROSTELCO
Data rejestracji 24 lis 2015 (9 lat temu) 24 lis 2015
Data usunięcia 14 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZACHODNIA, 7, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6621818711
data rejestracji 27 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN
Beneficjent
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
Beneficjent
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
reprezentant
JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN
Wspólnik
2015-11-24
2022-07-14
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750,00 ZŁ
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
Wspólnik
2015-11-24
2022-07-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
PAWEŁ MAREK ZIELONKA
Prokurent
2015-11-24
2020-12-09
PROKURA ODDZIELNA
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
Likwidator
2020-12-09
2022-07-14
JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN
PREZES ZARZĄDU
2015-11-24
2020-12-09
MIROSŁAW JAN MICHNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2020-12-09
2015-11-24
2020-12-09
PROSTELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie