KRS 0000585085
NIP8952058092
REGON36299352600000
NazwaEMKA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEMKA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lis 2015 (9 lat temu) 10 lis 2015
Data usunięcia 27 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OBORNICKA, 113F, WROCŁAW, 51-114, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8952058092
data rejestracji 03 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIRAFAŁ PIOTR POŁEĆ
Beneficjent
ŁUKASZ TOKARSKI
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ
Beneficjent
ŁUKASZ TOKARSKI
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ
reprezentant
RAFAŁ PIOTR POŁEĆ
reprezentant
KONRAD JACEK PLUTA
reprezentant
RAFAŁ PIOTR POŁEĆ
Wspólnik
2015-11-10
2021-10-27
TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ
Wspólnik
2015-11-10
2021-10-27
ŁUKASZ TOKARSKI
Wspólnik
2015-11-10
2021-10-27
RAFAŁ PIOTR POŁEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ POŁEĆ JEST JEDNOCZEŚNIE WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA POSIADAJĄCYM W NIEJ PONAD 25 % UDZIAŁÓW ORAZ PREZESEM ZARZĄDU
ŁUKASZ TOKARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ EMKA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ; RAFAŁ PIOTR POŁEĆ - PREZES ZARZĄDU, TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ - WICEPREZES ZARZĄDU, ŁUKASZ TOKARSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-10
2021-10-27
02150444800000
2015-11-10
2021-10-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-10
2021-10-27
EMKA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-10
2021-10-27
UL. OBORNICKA, 113F, WROCŁAW, 51-114, WROCŁAW, POLSKA
2015-11-10
2021-10-27
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-11-10
2021-10-27
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-11-10
2021-10-27
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-11-10
2021-10-27
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-11-10
2021-10-27
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-11-10
2021-10-27
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-11-10
2021-10-27
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-11-10
2021-10-27
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-11-10
2021-10-27
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-11-10
2021-10-27
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie