KRS 0000272271
NIP9880252648
REGON02045392100000
NazwaMARAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARAPOL
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 19 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPORTOWA, 28, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIHENRYK BOGUSŁAW REKOSZ
Wspólnik
2007-01-23
2016-04-19
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RAFAŁ POŁEĆ
Wspólnik
2010-04-23
2015-09-01
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
TOMASZ PAWEŁ POŁEĆ
Wspólnik
2011-04-04
2015-09-01
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ PIOTR POŁEĆ
Prokurent
2011-04-04
2013-11-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI 1000000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK BOGUSŁAW REKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2016-04-19
SEBASTIAN WOJCIECH MARCINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-18
2016-04-19
2007-01-23
2010-04-23
DZIAŁKOWA, 18, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
2010-04-23
2015-04-17
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 43, WROCŁAW, 50-369, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie