KRS 0000584551
NIP1070035553
REGON36297038200000
NazwaYAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaYAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26
Data rejestracji 06 lis 2015 (9 lat temu) 06 lis 2015
Data usunięcia 22 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GIEŁDOWA, 1, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1070035553
data rejestracji 08 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK BONIFACY ZENGTELER
reprezentant
ERIC RAYMOND XAVIER DAPOIGNY
reprezentant
1958-06-23
CHRISTOPHE GEORGES LUCIEN CALMEL
reprezentant
CARLO ACUTIS
Beneficjent
1938-10-17
CARLO ACUTIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ YAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26 SPÓŁKA KOMANDYTOWA POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH/FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ (OSOBA FIZYCZNA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH, WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 100.000 EURO LUB WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: ERIC DAPOIGNY-PREZES ZARZĄDU, CHRISTOPHE CALMEL-WICEPREZES ZARZĄDU, AGNIESZKA PYRA-CZŁONEK ZARZĄDU, JACEK ZENGTELER-CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-06
2022-11-22
14257546600000
2015-11-06
2021-08-24
UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie