KRS 0000584183
NIP7773255763
REGON36292918400000
NazwaEL GROUP INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL GROUP INVESTMENT I
Data rejestracji 05 lis 2015 (9 lat temu) 05 lis 2015
Data usunięcia 16 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAJOWA, 3, KOSTRZYN, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHEMIL PAWEŁ LISOWSKI
Likwidator
2019-03-08
2020-01-16
EMIL PAWEŁ LISOWSKI
Wspólnik
2015-11-05
2020-01-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU.
EMIL PAWEŁ LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-05
2019-03-08
2015-11-05
2019-03-08
EL GROUP INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-05
2017-07-27
UL. KRAJOWA, 3, GLINKA DUCHOWNA, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie