KRS 0000583065
NIP9591966531
REGON36297374200000
NazwaBRIGHTALIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRIGHTALIGN
Data rejestracji 12 lis 2015 (9 lat temu) 12 lis 2015
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁONECZNA, 69, STARA IWICZNA, 05-500, STARA IWICZNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@BRIGHTALIGN.DENTAL
Dane podatkowe
NIP 9591966531
data rejestracji 25 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAGDALENA WITKOWSKA
Wspólnik
2015-11-12
2018-07-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MONIKA SYLWIA ROSA
Wspólnik
2015-11-12
2018-12-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
PAWEŁ MIKOŁAJ ROSA
Wspólnik
2015-11-12
2019-03-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ROBERT MICHALIK
Wspólnik
2018-12-28
2020-10-26
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
Wspólnik
2020-10-26
2021-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
38340222700000
MIROSŁAW MARKIEWICZ
reprezentant
TOMASZ STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
SYLWIA IZABELA GOŁĘBIEWSKA
Beneficjent
ROBERT MICHALIK
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
TOMASZ GOŁĘBIEWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NESPERTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD U SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BRIGHTALIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SYLWIA IZABELA GOŁĘBIEWSKA
Beneficjent
SYLWIA GOŁĘBIEWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NESPERTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD U SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BRIGHTALIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ROBERT MICHALIK
Beneficjent
ROBERT MICHALIK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD U SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BRIGHTALIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ MIKOŁAJ ROSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2018-07-26
PAWEŁ MIKOŁAJ ROSA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-26
2019-03-28
ROBERT MICHALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-28
2019-03-28
ROBERT MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-28
2020-09-15
MIROSŁAW MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-09-15
2021-02-11
KONRAD WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2018-07-26
2015-11-12
2019-09-30
VIRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-12
2018-12-28
UL. MALIKÓW, 150D, KIELCE, 25-639, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie