KRS 0000582390
NIP8481863812
REGON36312883600000
Nazwa"APARTAMENTY SŁONIMSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPARTAMENTY SŁONIMSKA
Data rejestracji 01 gru 2015 (9 lat temu) 01 gru 2015
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 44, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWKLEMENS RYDZEWSKI
Wspólnik
2015-12-01
2018-06-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
TERESA RYDZEWSKA
Wspólnik
2015-12-01
2018-06-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANNA EWA KUNDA
Wspólnik
2015-12-01
2018-06-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
KATARZYNA RYDZEWSKA
Wspólnik
2015-12-01
2018-06-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
KLEMENS RYDZEWSKI
Likwidator
2018-01-11
2018-06-13
ANNA EWA KUNDA
Likwidator
2018-01-11
2018-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
KLEMENS RYDZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2018-01-11
ANNA EWA KUNDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2018-01-11
2015-12-01
2018-01-11
"APARTAMENTY SŁONIMSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie