KRS 0000130994
REGON79036498300000
NazwaBAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAZAR
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 22 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 26, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTERESA RYDZEWSKA
Wspólnik
2002-09-17
2005-11-22
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250,00ZŁ
ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI
Likwidator
2005-03-30
2005-11-22
WIKTOR SZCZAWIŃSKI
Likwidator
2005-03-30
2005-11-22
ANDRZEJ JACEK KAMIŃSKI
Likwidator
2005-03-30
2005-11-22
MARIA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2005-11-22
BOŻENA KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2005-11-22
MIROSŁAW MACIEJ MAKAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2005-11-22
EDWARD WISZNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2005-11-22
TERESA RYDZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2005-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI , W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIKTOR SZCZAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2005-03-30
ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-17
2005-03-30
ANDRZEJ JACEK KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-17
2005-03-30
2002-09-17
2005-03-30
BAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie