KRS 0000580767
NIP5252634244
REGON36286135100000
NazwaMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 paź 2015 (9 lat temu) 29 paź 2015
Data usunięcia 25 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 41, WARSZAWA, 01-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARIUSZ JAROSŁAW GRALEWSKI
Wspólnik
2017-12-20
2020-03-20
PIOTR KRZYSZTOF BIAŁO
Wspólnik
2017-12-20
2020-03-20
MARCIN MICHAŁ SZAŁEK
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
KAROL TRACZYKOWSKI
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
JACEK PERKOWSKI
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
PIOTR ZIEWIEC
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
PIOTR KRZYSZTOF BIAŁO
Wspólnik
2015-10-29
2017-12-20
GRZEGORZ PIOTR KRYSIAK
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
LUCJAN HENRYK SAMULOWSKI
Wspólnik
2015-10-29
2020-03-20
JAKUB SKOCZYLAS
Wspólnik
2015-10-29
2019-01-14
MARIUSZ JAROSŁAW GRALEWSKI
Beneficjent
MARIUSZ JAROSŁAW GRALEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA LUB PRZEZ PROKURENTA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
MARIUSZ JAROSŁAW GRALEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-29
2017-12-20
PIOTR KRZYSZTOF BIAŁO
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-29
2017-12-20
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-20
2020-09-25
36850565700000
2015-10-29
2017-12-20
MG INVESTMENTS GRALEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-20
2018-06-08
MG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-06-08
2018-09-11
MG LNVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie