KRS 0000580598
NIP5213709334
REGON36273348100000
NazwaWONGA COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWONGA COLLECTIONS
Data rejestracji 14 paź 2015 (9 lat temu) 14 paź 2015
Data usunięcia 08 mar 2021 08 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ŻARYNA, 2B, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMICHAŁ ADAM MUSIELAK
Wspólnik
2015-10-14
2015-11-04
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
Wspólnik
2015-11-04
2021-03-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14602596900000
TOMASZ IRENEUSZ FEDYNA
Likwidator
2020-01-23
2021-03-08
ADAM ŁODYGOWSKI
Beneficjent
1. PIOTR WOJCIECH KRUPA
Beneficjent
URSZULA OKARMA
Beneficjent
SYLWIA DREJER - CICHUCKA
Beneficjent
PIOTR KOWALEWSKI
Beneficjent
TOMASZ IRENEUSZ FEDYNA
reprezentant
MICHAŁ ZASĘPA
Beneficjent
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Beneficjent
ADAM ŁODYGOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA.PL SP. Z O.O.
1. PIOTR WOJCIECH KRUPA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA.PL SP. Z O.O.
URSZULA OKARMA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA.PL SP. Z O.O.
SYLWIA DREJER - CICHUCKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA COLLECTIONS SP. Z O.O.
PIOTR KOWALEWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA.PL SP. Z O.O.
MICHAŁ ZASĘPA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA.PL SP. Z O.O.
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KONTROLUJĄCEJ WONGA COLLECTIONS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-14
2015-11-04
TOMASZ IRENEUSZ FEDYNA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2020-01-23
2015-10-14
2020-01-23
WONGA COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-14
2015-12-30
UL. BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie