KRS 0000580421
NIP9540018712
REGON27256745700000
NazwaLEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 paź 2015 (9 lat temu) 13 paź 2015
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KOPANINY LEWE, 1, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9540018712
data rejestracji 01 cze 1995
status Czynny
22175000120000000037014907
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
62109000880000000144260115
SANPL Oddział Centralny
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
57102025280000060206372124
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
62102025280000040206372132
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
81102025280000010206301321
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWALDEMAR SIKORA
Wspólnik
2015-10-13
2022-10-28
ROBERT SIKORA
Wspólnik
2015-10-13
2022-10-28
WALDEMAR SIKORA
Prokurent
2015-10-13
2022-10-28
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR WOJCIECH SIKORA
Beneficjent
WALDEMAR WOJCIECH SIKORA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WALDEMAR WOJCIECH SIKORA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM. ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA LEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ LEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU IZABELĘ SIKORĘ.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-13
2022-10-28
36115069400000
2015-10-13
2022-10-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-13
2022-10-28
LEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-13
2022-10-28
UL. KOPANINY LEWE, 1, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
2015-10-13
2022-10-28
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-10-13
2022-10-28
453 - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-10-13
2022-10-28
454 - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
2015-10-13
2022-10-28
561 - RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2015-10-13
2022-10-28
620 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-10-13
2022-10-28
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-10-13
2022-10-28
639 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-10-13
2022-10-28
682 - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-10-13
2022-10-28
931 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2015-10-13
2022-10-28
960 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie