KRS 0000160116
REGON27793310000000
NazwaGILDIA KUPIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGILDIA KUPIECKA
Data rejestracji 30 kwi 2003 (21 lat temu) 30 kwi 2003
Data usunięcia 26 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORCINKA, 21, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-04-30
2009-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
01613578500000
Wspólnik
2003-04-30
2009-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
27051855500000
WALDEMAR WOJCIECH SIKORA
Wspólnik
2003-04-30
2009-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ STEFAN NOWACZYK
Wspólnik
2003-04-30
2009-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MAREK ARMATYS
Wspólnik
2005-01-27
2009-08-26
15 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500ZŁ
ZDZISŁAW GOŁĘBIOWSKI
Prokurent
2003-04-30
2008-08-07
SAMOISTNA
WITOLD TADEUSZ STASIK
Prokurent
2003-04-30
2008-08-07
SAMOISTNA
WALDEMAR WOJCIECH SIKORA
Prokurent
2003-04-30
2008-08-07
SAMOISTNA
ANDRZEJ STEFAN NOWACZYK
Prokurent
2003-04-30
2008-08-07
SAMOISTNA
KRYSTYNA ODROBINA
Likwidator
2008-08-07
2009-08-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SYLWERIUSZ FLORIAN GINTER
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2005-01-27
ZDZISŁAW GOŁĘBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-15
2006-11-30
WITOLD TADEUSZ STASIK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2008-08-07
2003-04-30
2008-08-07
GILDIA KUPIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie