KRS 0000577964
NIP9721245334
REGON30250413200000
NazwaCOMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCOMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT
Data rejestracji 29 wrz 2015 (9 lat temu) 29 wrz 2015
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OBORNICKA, 1B, RYCZYWÓŁ, 64-630, RYCZYWÓŁ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ MAŃKOWSKI
Wspólnik
2015-09-29
2021-06-21
BOGDAN ŁUKASZ MAŃKOWSKI
reprezentant
TOMASZ MAŃKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ MAŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COMVEST SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI I POSIADA 1 % UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA COMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU). SKŁAD ZARZĄDU: TOMASZ MAŃKOWSKI - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-29
2021-06-21
30157470000000
2015-09-29
2021-06-21
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-29
2021-06-21
COMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-29
2021-06-21
UL. OBORNICKA, 1B, RYCZYWÓŁ, 64-630, RYCZYWÓŁ, POLSKA
2015-09-29
2021-06-21
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-29
2021-06-21
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-29
2021-06-21
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-29
2021-06-21
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-29
2021-06-21
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2015-09-29
2021-06-21
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-09-29
2021-06-21
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-29
2021-06-21
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-29
2021-06-21
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-09-29
2021-06-21
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie