KRS 0000380518
NIP6060085090
REGON30169427700000
NazwaCOMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCOMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 mar 2011 (14 lat temu) 11 mar 2011
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OBORNICKA, 1 B, RYCZYWÓŁ, 64-630, RYCZYWÓŁ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6060085090
data rejestracji 01 kwi 2011
status Czynny
31116022020000000342348166
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJTOMASZ MAŃKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ MAŃKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ MAŃKOWSKI
Wspólnik
2011-03-11
2013-11-21
Wspólnik
2013-11-21
2021-04-30
30250413200000
TOMASZ MAŃKOWSKI
Wspólnik
2021-04-30
2021-05-25
KAMIL MAŃKOWSKI
Wspólnik
2021-04-30
2021-05-25
TOMASZ MAŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-11
2021-05-25
30157470000000
TOMASZ MAŃKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-30
2021-05-25
2011-03-11
2011-07-26
DREWSTYL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-07-26
2015-10-09
COMFORT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie