KRS 0000577011
NIP8381849126
REGON36258370000000
NazwaLOGICIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOGICIFY POLAND
Data rejestracji 25 wrz 2015 (9 lat temu) 25 wrz 2015
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8381849126
data rejestracji 15 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYOLEKSANDR SPIVAKOVSKIY
Wspólnik
2015-09-25
2019-02-06
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 350,00 ZŁ
OLEKSANDR CHEREDNYCHENKO
Wspólnik
2015-09-25
2021-04-27
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350 ZŁ
1986-03-17
OLEKSANDR SOLOVEIKO
Wspólnik
2015-09-25
2016-11-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
YEVHENIIA SPIVAKOVSKA
Wspólnik
2015-09-25
2021-04-27
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350 ZŁ
1981-04-30
OLEKSANDR CHEREDNYCHENKO
Beneficjent
1986-03-17
OLEKSANDR SOLOVEIKO
reprezentant
YEVHENIIA SPIVAKOVSKA
Beneficjent
1981-04-30
OLEKSANDR SOLOVEIKO
Likwidator
2020-06-23
2021-04-27
OLEKSANDR CHEREDNYCHENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
YEVHENIIA SPIVAKOVSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
OLEKSANDR SOLOVEIKO
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2020-06-23
OLEKSANDR CHERENDYCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2016-03-22
YEVHENIIA SPIVAKOVSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2016-03-22
1981-04-30
2015-09-25
2020-06-23
LOGICIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-25
2019-03-04
UL. JAKTOROWSKA, 40, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie