KRS 0000576478
NIP5252630275
REGON36254521300000
NazwaSTROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data rejestracji 22 wrz 2015 (9 lat temu) 22 wrz 2015
Data usunięcia 02 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BANKOWA, 22, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252630275
data rejestracji 22 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2015-09-22
2017-09-18
36157420100000
Wspólnik
2015-09-22
2020-12-02
36227437500000
WEDIS SG POLEN GMBH
Wspólnik
2017-09-18
2020-12-02
ALEXANDRA STEFANIE CUCIUFFO
Likwidator
2019-03-28
2020-02-04
STEFAN LINDENBERGER
Likwidator
2019-03-28
2020-12-02
1978-09-24
STEFAN LINDENBERGER
reprezentant
1978-09-24
YORK SCHULZE
Beneficjent
1965-03-25
STEFAN LINDENBERGER
Beneficjent
1978-09-24
YORK SCHULZE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ KOMANDYTARIUSZEM ORAZ SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
STEFAN LINDENBERGER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ KOMANDYTARIUSZEM ORAZ SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - STROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - STEFANA LINDENBERGERA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI STROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-22
2019-03-28
36227437500000
2015-09-22
2019-03-28
STROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-22
2017-08-23
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 17, WARSZAWA, 00-359, WARSZAWA, POLSKA
2017-08-23
2018-04-19
UL. TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-19
2019-03-28
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 63, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie