KRS 0000535056
NIP5213685970
REGON36045505500000
NazwaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data rejestracji 15 gru 2014 (10 lat temu) 15 gru 2014
Data usunięcia 22 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BANKOWA, 22, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213685970
data rejestracji 30 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWEDIS SG POLEN GMBH
Wspólnik
2014-12-15
2022-06-22
Wspólnik
2014-12-15
2022-06-22
24192464800000
ALEXANDRA STEFANIE CUCIUFFO
Likwidator
2019-09-03
2020-02-28
STEFAN LINDENBERGER
Likwidator
2019-09-03
2022-06-22
1978-09-24
STEFAN LINDENBERGER
reprezentant
1978-09-24
YORK SCHULZE
Beneficjent
1965-03-25
STEFAN LINDENBERGER
Beneficjent
1978-09-24
YORK SCHULZE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ KOMANDYTARIUSZEM ORAZ SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
STEFAN LINDENBERGER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BĘDĄCĄ KOMANDYTARIUSZEM ORAZ SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - VAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ YORKA SCHULZE - CZŁONKA ZARZĄDU. PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI JEST STEFAN LINDENBERGER. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-15
2019-09-03
24192464800000
2014-12-15
2015-06-19
EW POJEZIERZA POLSKIE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-19
2019-04-08
VAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-08
2019-09-03
VAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-15
2018-04-13
UL. TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-13
2019-04-08
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 63, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie