KRS 0000576396
NIP6762493369
REGON36252882900000
Nazwa24K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa24K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 wrz 2015 (9 lat temu) 21 wrz 2015
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762493369
data rejestracji 01 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2015-09-21
2018-01-15
12255466900000
ELŻBIETA DURLAK
Wspólnik
2015-09-21
2022-03-03
JAN DURLAK
Wspólnik
2015-09-21
2017-09-15
VALERIJ LEZAIC
Beneficjent
1967-03-13
MAGDALENA HELD
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
Prokurent
2018-01-15
2020-02-03
PROKURA SAMOISTNA
ADRIAN KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Prokurent
2020-02-03
2022-03-03
SAMOISTNA
VALERIJ LEZAIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA 24K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: MARIA PIOTROWSKA - PREZES ZARZĄDU, PROKURENTEM JEST MICHAŁ DURLAK.
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-15
2022-03-03
36745051700000
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-21
2018-01-15
14611494000000
2015-09-21
2018-01-15
HYPER-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-21
2016-05-18
UL. HALICKA, 9, KRAKÓW, 31-036, KRAKÓW, POLSKA
2016-05-18
2018-09-28
UL. CHOCIMSKA, 3A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
122079.11 PLN
1472-723.406163.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
58133.56 PLN
1472-723.406156.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
31239.34 PLN
1472-723.406146.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
24323.71 PLN
1472-723.406183.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
29317.41 PLN
1472-723.406132.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
181008.65 PLN
1472-723.371663.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-1.711.3004.2022 UNP 1433-22-141110
0022-08-31
2022-10-13
16288.81 PLN
1472-723.406116.2022
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie