KRS 0000418576
NIP6762454889
REGON12255466900000
NazwaHYPER-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHYPER-TEL
Data rejestracji 19 kwi 2012 (12 lat temu) 19 kwi 2012
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@HYPERTELPOLSKA.PL
Dane podatkowe
NIP 6762454889
data rejestracji 26 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMICHAŁ JANUSZ DURLAK
Beneficjent
ARMIN MURATOVIC
Beneficjent
1992-09-14
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
reprezentant
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
Wspólnik
2012-04-19
2021-06-15
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.950 ZŁOTYCH
PIOTR KOZIANA
Wspólnik
2015-11-24
2017-01-13
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
Wspólnik
2017-01-13
2017-12-05
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
36473675600000
KATARZYNA IWONA DELA
Wspólnik
2017-01-13
2017-12-05
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ARMIN MURATOVIĆ
Wspólnik
2017-12-05
2021-06-15
1601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.050 ZŁOTYCH
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
Likwidator
2019-03-19
2020-06-18
PAOLO BRANDO
Likwidator
2020-06-18
2021-06-15
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ARMIN MURATOVIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JANUSZ DURLAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-19
2019-03-19
2012-04-19
2019-03-19
HYPER-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-19
2013-10-14
HALICKA, 9, KRAKÓW, 31-036, KRAKÓW, POLSKA
2013-10-14
2014-09-22
KIELECKA, 41 A, WARSZAWA, 02-530, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-22
2018-10-16
CHOCIMSKA, 3A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie