KRS 0000575914
NIP9721257461
REGON36250262300000
NazwaSOFT1UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOFT1UP
Data rejestracji 17 wrz 2015 (9 lat temu) 17 wrz 2015
Data usunięcia 08 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SEBASTIANA KLONOWICA, 10, POZNAŃ, 60-747, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721257461
data rejestracji 30 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
Wspólnik
2019-11-15
2020-10-08
3 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
ARKADIUSZ JAN TOŁOCZKO
Wspólnik
2019-11-15
2020-10-08
3 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
WITOLD JAN GIŻEWSKI
Wspólnik
2015-09-17
2019-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
DARIUSZ JAKUB PTAK
Wspólnik
2015-09-17
2019-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ JAN TOŁOCZKO
Wspólnik
2015-09-17
2019-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
Wspólnik
2015-09-17
2019-08-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-08-26
2019-11-15
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.000,00 ZŁ
36250262300000
ARKADIUSZ JAN TOŁOCZKO
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
reprezentant
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
Likwidator
2020-02-28
2020-10-08
ARKADIUSZ JAN TOŁOCZKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ JAN TOŁOCZKO
PREZES ZARZĄDU
2015-09-17
2016-05-02
WITOLD JAN GIŻEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-17
2016-05-02
WITOLD JAN GIŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-02
2019-08-26
DARIUSZ JAKUB PTAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-02
2019-08-26
SŁAWOMIR PAWEŁ ZAPŁATA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-26
2020-02-28
2015-09-17
2020-02-28
SOFT1UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-17
2016-04-04
UL. MACIEJA RATAJA, 22, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
2016-04-04
2019-08-26
UL. SZEWSKA, 9, POZNAŃ, 61-760, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie