KRS 0000573706
REGON36243046700000
NazwaSIRTI-SOCIETA PER AZIONI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSIRTI-SOCIETA PER AZIONI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSIRTI - SOCIETA PER AZIONI SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 02 wrz 2015 (9 lat temu) 02 wrz 2015
Data usunięcia 30 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. INFLANCKA, 4, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VIA STAMIRA D' ANCONA, 9, MEDIOLAN, 20127, MEDIOLAN, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIGAETANO LAUREANTI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-09-02
2022-12-30
MAURIZIO SALOM
Członek Organu Nadzoru
2015-09-02
2019-11-05
CESARE PIOVENE PORTO GODI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-02
2019-12-09
GIOVANNI BANDERA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-02
2019-11-05
GUIDO RICCARDI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-02
2019-11-05
LUCA ZOANI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-02
2019-11-05
ANDREA GEMMA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-05
2022-12-30
CIRO CORNELLI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-05
2022-12-30
MARIA FRANCESCA TALAMONTI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-05
2022-12-30
DOMENICO ANTONIO ITALIANO
Członek Organu Nadzoru
2019-11-05
2022-12-30
ANDREA BALELLI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-05
2022-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH I W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM NALEŻY DO PREZESA ZARZĄDU ORAZ, W GRANICACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW. DO PEŁNOMOCNIKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE PEŁNOMOCNICTWA.
ANDREA PESCATORI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-02
2019-11-05
LUCA MAURIZIO DURANTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-02
2019-11-05
1973-01-18
DANILO ORESTE BROGGI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-02
2019-11-05
AMEDEO BRUNO COSTANZO PAULONE
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2015-09-02
2019-11-05
MARCO GAETA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2015-09-02
2019-11-05
CLEMENTE PERRONE
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-12-30
MARCO GANDINI
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-12-30
GIOIA MARIA GHEZZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-12-30
RAFFAELE CELENTANO
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-12-30
BENEDETTO DI SALVO
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-12-30
2015-09-02
2015-10-08
SIRTI - SOCIETA PER AZIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2015-09-02
2020-01-31
UL. MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie