KRS 0000573331
NIP6751522713
REGON36239997000000
Nazwa"INTERTIH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERTIH
Data rejestracji 31 sie 2015 (9 lat temu) 31 sie 2015
Data usunięcia 09 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4910Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYKRZYSZTOF ROMAN RADLIŃSKI
Wspólnik
2015-08-31
2015-12-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
MARCIN PŁUCIENNIK
Wspólnik
2015-08-31
2015-12-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
JACEK GRZEGORZ MIROWSKI
Wspólnik
2015-12-04
2016-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KINGA DOROTA ALENCYNOWICZ
Wspólnik
2016-04-18
2017-02-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ANDRIY KRUSHELNYTSKIY
Wspólnik
2017-02-09
2018-01-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
ROMAN SHTEFURA
Wspólnik
2018-01-25
2023-11-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JACEK GRZEGORZ MIROWSKI
Prokurent
2016-04-18
2018-01-25
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ROMAN LOREK
Prokurent
2019-03-19
2023-11-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF ROMAN RADLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-31
2015-12-04
ROMAN SHTEFURA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2023-11-09
MARCIN PŁUCIENNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-31
2015-12-04
JACEK GRZEGORZ MIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2016-04-18
ANDRIY KRUSHELNYTSKIY
PREZES ZARZĄDU
2016-04-18
2018-01-25
2015-08-31
2015-12-04
TARGOMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-04
2018-01-25
"BETA GAME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-31
2015-12-04
UL. RAKOWICKA, 10B, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
2015-12-04
2020-11-18
UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA, 3, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
25523.68 PLN
3217-COW.723.013960.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.2095793.2021.CEKT
2021-12-31
2022-04-27
1367.99 PLN
GK-G.TW.S001663.000079.2019
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
12749.64 PLN
3217-COW.723.014659.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
25399.29 PLN
3217-COW.723.014658.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
12761.24 PLN
3217-COW.723.014657.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
12773.32 PLN
3217-COW.723.013961.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
38048.93 PLN
3217-COW.723.014660.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
233816.24 PLN
3217-COW.723.022307.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
25192.7 PLN
3217-COW.723.020835.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE.711.12876887.2021.CEKT
2021-12-31
2022-07-01
75997.86 PLN
3217-COW.723.014662.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie