KRS 0000529505
NIP6342833019
REGON24370604500000
Nazwa"GT2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGT2
Data rejestracji 30 paź 2014 (10 lat temu) 30 paź 2014
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 1, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR ZBIGNIEW WARWAS
Wspólnik
2014-10-30
2017-01-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
YURII PENKOV
Wspólnik
2017-01-03
2022-10-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK GRZEGORZ MIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2015-09-03
PAVLO OSTAF
PREZES ZARZĄDU
2015-09-03
2017-01-03
YURII PENKOV
PREZES ZARZĄDU
2017-01-03
2022-10-27
2014-10-30
2017-01-03
KORFANTEGO, 191, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
TW1060016014637
2022-09-21
2022-10-11
307.05 PLN
TW1060016014637
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016014636
2022-09-21
2022-10-11
740.95 PLN
TW1060016014636
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016009047
2022-09-21
2022-10-11
320.61 PLN
TW1060016009047
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016009046
2022-09-21
2022-10-11
780.72 PLN
TW1060016009046
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060016014638
2022-09-21
2022-10-11
73.31 PLN
TW1060016014638
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie