KRS 0000573237
NIP5641705820
REGON06007860400000
NazwaPROMOSHIP IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPROMOSHIP IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 sie 2015 (9 lat temu) 28 sie 2015
Data usunięcia 03 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEJA WARSZAWSKA, 102, LUBLIN, 20-824, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5641705820
data rejestracji 23 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARCIN TADEUSZ SETLAK
Wspólnik
2015-08-28
2023-01-03
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Wspólnik
2015-08-28
2023-01-03
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
reprezentant
MARCIN TADEUSZ SETLAK
reprezentant
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-28
2023-01-03
06152687800000
2015-08-28
2019-06-07
UL. 1 MAJA, 13, LUBLIN, 20-410, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie