KRS 0000296075
NIP5641705820
REGON06007860400000
NazwaPROMOSHIP SETLAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPROMOSHIP SETLAK
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Data usunięcia 27 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1 MAJA, 13, LUBLIN, 20-410, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5641705820
data rejestracji 23 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARCIN TADEUSZ SETLAK
reprezentant
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
reprezentant
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ JONASZ
Wspólnik
2007-12-28
2011-04-21
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Wspólnik
2007-12-28
2018-04-27
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Wspólnik
2007-12-28
2018-04-27
ŁUKASZ MARCIN PODKALICKI
Wspólnik
2007-12-28
2008-09-24
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O WARTOŚCI POWYŻEJ 15 000 ZŁOTYCH I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-24
2018-04-27
06152687800000
KRZYSZTOF TADEUSZ JONASZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2011-04-21
MARCIN TADEUSZ SETLAK
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2018-04-27
DARIUSZ ANDRZEJ SETLAK
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2018-04-27
ŁUKASZ MARCIN PODKALICKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2008-09-24
2007-12-28
2010-07-02
EOL GROUP JONASZ SETLAK SPÓŁKA JAWNA
2010-07-02
2011-04-21
PROMOSHIP JONASZ SETLAK SPÓŁKA JAWNA
2007-12-28
2008-09-24
BURSZTYNOWA, 29 A, LUBLIN, 20-576, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie