KRS 0000571943
NIP8681964593
REGON36240750500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOLINA RABY"
Krótka nazwaSOCJALNA "DOLINA RABY"
Data rejestracji 01 wrz 2015 (9 lat temu) 01 wrz 2015
Data usunięcia 30 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1B, CHROSTOWA, 32-742, SOBOLÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARLENA ANNA RUŚKOWSKA
Pełnomocnik
2015-09-01
2023-11-30
W ZAKRESIE PODPISYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DOSTAW TOWARÓW I MEDIÓW ORAZ REALIZACJI USŁUG, A TAKŻE REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "DOLINA RABY" W ROZMOWACH Z DOSTAWCAMI TYCH TOWARÓW, MEDIÓW I USŁUG.
KATARZYNA WIOLETTA KOŁODZIEJ
Pełnomocnik
2015-09-01
2023-03-24
W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWO-PERSONALNYCH, DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I KONTROLNYMI
ANASTAZJA ANIELA PRZYWARA
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ KWATERA
Beneficjent
MACIEJ WAWRZYNIEC SZYMANOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ KWATERA
zgłaszający - członek zarządu
ANNA CIECIERĘGA
Beneficjent
MAŁGORZATA CHYCZYŃSKA
Beneficjent
ANASTAZJA ANIELA PRZYWARA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU W STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNO-KULTURALNYM "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU", KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW
KRZYSZTOF TADEUSZ KWATERA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU W STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNO-KULTURALNYM "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU", KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES
MACIEJ WAWRZYNIEC SZYMANOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNO-KULTURALNYM "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU", KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW
ANNA CIECIERĘGA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU W STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNO-KULTURALNYM "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU", KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW
MAŁGORZATA CHYCZYŃSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNO-KULTURALNYM "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU", KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU..
KRZYSZTOF TADEUSZ KWATERA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-01
2023-11-30
2015-09-01
2017-11-13
93, ŁAPANÓW, 32-740, ŁAPANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie