KRS 0000186792
NIP8431520470
REGON77161143600000
NazwaFUNDACJA NASZYJNIK PÓŁNOCY
Krótka nazwaNASZYJNIK PÓŁNOCY
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OGRODOWA, 26, DEBRZNO, 77-310, DEBRZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJJACEK GRZEGORZ ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2012-09-12
STEFANIA JOLANTA MAJEWSKA KILKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2011-05-17
JAN ADAM BEME
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2022-10-20
MARIA JOLANTA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2011-05-17
JÓZEF RYSZARD BIL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2022-10-20
JUSTYNA RZĄSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2012-09-12
MAŁGORZATA CHOŁODOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2022-10-20
KRZYSZTOF TADEUSZ KWATERA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2011-05-17
RYSZARD PIOTR JAMKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2022-10-20
EUNIKA BOGUMIŁA BOGUCKA JAMKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2022-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZARZĄDU, SKŁADA DWÓCH JEGO CZŁONKÓW, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO PROWADZENIA OKREŚLONYCH PEŁNOMOCNICTWEM SPRAW I W TYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI.
ZDZISŁAWA HOŁUBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2008-02-08
PIOTR WANDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2022-10-20
MAREK ARKADIUSZ WITUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2011-05-17
LUCYNA KRYZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2013-12-03
WALDEMAR KĘDRAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2008-02-08
MAREK DARIUSZ ROMANIEC
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2022-10-20
RAFAŁ DAWID DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-08
2011-05-17
JAN PISKORZ
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2011-05-17
2018-01-31
WALDEMAR KĘDRAK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2011-05-17
2022-10-20
2004-01-14
2022-10-20
FUNDACJA
2004-01-14
2022-10-20
FUNDACJA NASZYJNIK PÓŁNOCY
2004-01-14
2022-10-20
OGRODOWA, 26, DEBRZNO, 77-310, DEBRZNO, POLSKA
2010-11-03
2022-10-20
9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-11-03
2022-10-20
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2010-11-03
2022-10-20
6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
2010-11-03
2022-10-20
7911B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2010-11-03
2022-10-20
7911A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2010-11-03
2022-10-20
7990B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
2010-11-03
2022-10-20
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2010-11-03
2022-10-20
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2010-11-03
2022-10-20
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2010-11-03
2022-10-20
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
GKm 19/21
2022-02-04
2024-07-16
282.8 PLN
VI GC 1672/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Marek Nowakowski Kancelaria Komornicza nr XXII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie