KRS 0000571766
NIP9721257432
REGON36248521500000
NazwaPRINT SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRINT SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 wrz 2015 (9 lat temu) 15 wrz 2015
Data usunięcia 24 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OBORNICKA, 1A, BYTKOWO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9721257432
data rejestracji 28 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKUDARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Wspólnik
2015-09-15
2022-02-24
Wspólnik
2015-09-15
2022-02-24
25147647800000
ROBERT PTAK
Beneficjent
JAROSŁAW CHUDZIŃSKI
reprezentant
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
reprezentant
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Beneficjent
ROBERT PTAK
Beneficjent
POWIERZAJĄCY, W KTÓREGO IMIENIU WNIESIONY ZOSTAŁ WKŁAD NA RZECZ SPÓŁKI
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
KOMANDYTARIUSZE WYŁĄCZENI SĄ OD UDZIAŁU W STRATACH.
1. KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRINT SILVER SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. 2. OSOBA POSIADA 82% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRINT SILVER SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. 3. OSOBA POSIADA 82% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. 4. KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI PRINT SILVER SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-15
2022-02-24
36187914200000
2015-09-15
2018-06-05
UL. CZEREŚNIOWA, 7, CHLUDOWO, 62-001, CHLUDOWO, POLSKA
2018-06-05
2020-01-17
UL. KLONOWA, 2, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie