KRS 0000070674
NIP5140213951
REGON25147647800000
NazwaPRINT SYSTEMS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRINT SYSTEMS TRADE
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 20 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZEREŚNIOWA, 7, CHLUDOWO, 62-001, CHLUDOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 136500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5140213951
data rejestracji 01 lut 2002
status Czynny
07160014621848175570000026
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
13160014621848175570000015
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
34124065241978001116021925
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
46160014621848175570000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
51160014621848175570000010
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
56109013620000000143192902
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
56124065241111001114832688
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
67109013620000000143193092
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
69109013620000000143192959
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
73160014621848175570000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMJAROSŁAW CHUDZIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
reprezentant
JAROSŁAW CHUDZIŃSKI
reprezentant
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Beneficjent
JAN ŚNIEGOCKI
Wspólnik
2001-12-11
2008-06-05
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.500 ZŁ
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Wspólnik
2004-08-06
2010-01-20
223 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.500,00 ZŁ
JAROSŁAW CHUDZIŃSKI
Wspólnik
2008-06-05
2010-01-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
JAN ŚNIEGOCKI
Prokurent
2004-08-06
2008-06-05
SAMOISTNA (ODDZIELNA)
AGATA SZYMENDERA
Prokurent
2008-01-31
2010-01-20
SAMOISTNA (ODDZIELNA)
JAROSŁAW CHUDZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
KOMANDYTARIUSZE ZWOLNIENI SĄ OD UDZIAŁU W STRATACH.
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
OSOBA POSIADA 82% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
JAN ŚNIEGOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2004-08-06
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2008-06-05
DARIUSZ MARCIN SZYMENDERA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-05
2010-01-20
JAROSŁAW CHUDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-05
2010-01-20
2001-12-11
2002-01-24
PRINT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-24
2008-07-14
PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2008-07-14
RYBACKA, 13, GRABÓW NAD PROSNĄ, 63-520, GRABÓW NAD PROSNĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie