KRS 0000570949
NIP5242783221
REGON36225647200000
NazwaGSMP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGSMP MEDIA
Data rejestracji 12 sie 2015 (9 lat temu) 12 sie 2015
Data usunięcia 24 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GÓRCZEWSKA, 53, WARSZAWA, 01-401, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5940,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@GSMP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWJAKUB MACIEJ ZALEGA
Wspólnik
2015-08-12
2018-07-24
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 980,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JERZY FLASIŃSKI
Wspólnik
2015-08-12
2018-07-24
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 980,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA ANNA WOŁKOWICZ
Wspólnik
2015-08-12
2018-07-24
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 980,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JERZY FLASIŃSKI
Likwidator
2018-01-12
2018-07-24
AGNIESZKA ANNA WOŁKOWICZ
Likwidator
2018-01-12
2018-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA ANNA WOŁKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-12
2018-01-12
PAWEŁ JERZY FLASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-12
2018-01-12
JAKUB MACIEJ ZALEGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-12
2018-01-12
2015-08-12
2018-01-12
GSMP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-12
2018-01-12
UL. STRUMYKOWA, 28, WARSZAWA, 03-138, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie