KRS 0000570296
NIP5851471788
REGON36219412700000
NazwaDEROINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEROINTER
Data rejestracji 06 sie 2015 (9 lat temu) 06 sie 2015
Data usunięcia 03 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓWWITOLD PIOTR ORŁOWSKI
Wspólnik
2015-08-06
2017-01-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MIROSŁAW KORZENIEWSKI
Wspólnik
2017-01-09
2019-12-03
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
BEATA BARBARA KORZENIEWSKA
Wspólnik
2017-01-09
2019-12-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR FILIP ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-06
2017-01-09
KRZYSZTOF MIROSŁAW KORZENIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-09
2017-12-05
2015-08-06
2018-02-12
UL. JANA JERZEGO HAFFNERA, 6, SOPOT, 81-717, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie