KRS 0000569038
NIP7831729233
REGON36211708400000
NazwaSPARROW 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPARROW 10
Data rejestracji 28 lip 2015 (9 lat temu) 28 lip 2015
Data usunięcia 16 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831729233
data rejestracji 16 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄMAGDALENA MARIA KOZAKIEWICZ RZECZYCA
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ RZECZYCA
Beneficjent
MAGDALENA MARIA KOZAKIEWICZ RZECZYCA
reprezentant
MARIUSZ TOMASZ RZECZYCA
reprezentant
Wspólnik
2015-07-28
2016-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
30226663200000
MARIUSZ TOMASZ RZECZYCA
Wspólnik
2016-03-18
2016-06-16
950 050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 502 500,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA KOZAKIEWICZ-RZECZYCA
Wspólnik
2016-03-18
2016-06-16
950.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.502.500,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA KOZAKIEWICZ RZECZYCA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARIUSZ TOMASZ RZECZYCA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAGDALENA MARIA KOZAKIEWICZ-RZECZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-18
2016-06-16
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-28
2016-03-18
MARIUSZ TOMASZ RZECZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-18
2016-06-16
2015-07-28
2016-06-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-28
2016-06-16
SPARROW 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-28
2016-06-16
UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2015-07-28
2016-06-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-07-28
2016-06-16
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-07-28
2016-06-16
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-07-28
2016-06-16
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-07-28
2016-06-16
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-07-28
2016-06-16
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-07-28
2016-06-16
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-07-28
2016-06-16
821 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie