KRS 0000568774
NIP5272741351
REGON36214090100000
NazwaGLOBHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBHOTEL
Data rejestracji 28 lip 2015 (9 lat temu) 28 lip 2015
Data usunięcia 19 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ASTRONOMÓW, 7, WARSZAWA, 01-450, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272741351
data rejestracji 19 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
Beneficjent
ARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
reprezentant
ARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
Likwidator
2023-01-16
2023-09-19
ARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
Wspólnik
2015-07-28
2023-09-19
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40200,00 ZŁ
MARCIN MECH
Wspólnik
2015-07-28
2023-09-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19800,00 ZŁ
ARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ARTUR ALEKSANDER GRYNKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-28
2023-01-16
MARCIN MECH
PREZES ZARZĄDU
2015-07-28
2023-01-16
2015-07-28
2023-01-16
GLOBHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie