KRS 0000271575
NIP7792298302
REGON30044641300000
NazwaSOCIALVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOCIALVI
Data rejestracji 09 sty 2007 (18 lat temu) 09 sty 2007
Data usunięcia 30 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 8, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDARIO TODESCHINI
Wspólnik
2012-04-11
2013-09-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
PAUL S.R.L.
Wspólnik
2013-09-19
2019-05-30
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-09
2009-04-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
15206535500000
PRZEMYSŁAW STEFAN PELA
Wspólnik
2007-01-09
2011-01-10
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
WOJCIECH TOMASZ GRZEGORZEWICZ
Wspólnik
2007-01-09
2011-01-10
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
ROBERT ADAM MIGLUS
Wspólnik
2009-04-23
2011-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN MECH
Wspólnik
2009-04-23
2011-01-10
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PAOLO DOMENICO BARBERIS
Wspólnik
2009-04-23
2011-01-10
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-01-10
2013-09-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
15206535500000
FABRIZIO PALENI
Wspólnik
2012-04-11
2019-05-30
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
PAOLO DOMENICO BARBERIS
Prokurent
2012-04-11
2013-09-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAOLO DOMENICO BARBERIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2012-04-11
MARCIN MECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-09
2011-01-10
MARCIN MECH
PREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2012-04-11
PRZEMYSŁAW STEFAN PELA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2011-01-10
WOJCIECH TOMASZ GRZEGORZEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2011-01-10
ROBERT ADAM MIGLUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-09
2011-01-10
ROBERT ADAM MIGLUS
V-CE PREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2012-04-11
DARIO TODESCHINI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2013-09-19
PIERPAOLO SIGNORELLI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2019-05-30
FABRIIZIO PALENI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2013-09-19
2007-01-09
2012-04-11
PRIMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-09
2008-05-16
WOŁCZYŃSKA, 18, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA
2008-05-16
2009-10-15
KOPANINA, 28/32, POZNAŃ, 60-105, POZNAŃ, POLSKA
2009-10-15
2013-09-19
FOCHA, 8, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie