KRS 0000568522
NIP7162817261
REGON36212030100000
Nazwa"BIOESTRY OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"BIOESTRY OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lip 2015 (9 lat temu) 27 lip 2015
Data usunięcia 14 mar 2023 14 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHANDRZEJ SEROKA
reprezentant
PAWEŁ ANDRZEJ WELIK
reprezentant
ANDRZEJ SEROKA
Beneficjent
MIROSŁAW JÓZEF SAKWA
Beneficjent
ANNA KOBRZYŃSKA
Beneficjent
ANNA KOBRZYŃSKA
Wspólnik
2015-07-27
2023-03-14
MIROSŁAW JÓZEF SAKWA
Wspólnik
2015-07-27
2023-03-14
ANDRZEJ SEROKA
Wspólnik
2015-07-27
2023-03-14
ANDRZEJ SEROKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIROSŁAW JÓZEF SAKWA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANNA KOBRZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENRUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRAWO REPREZENTOWANIA MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ "BIOESTRY OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK. WG UMOWY SPÓŁKI "BIOESTRY OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTEJ DNIA 08.08.2013 R. REPETYTORIUM A NR 3659/2013 - ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI ZARZĄDU: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI "BIOESTRY OIL: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWQIEZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: PAWEŁ ANDRZEJ WILK - PREZES ZARZĄDU, PESEL: 83111204578, ANDRZEJ SEROKA - VICEPREZES ZARZĄDU, PESEL: 60032310351
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-27
2023-03-14
06166675700000
2015-07-27
2018-03-14
UL. LUBELSKA, 59, PUŁAWY, 21-100, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie