KRS 0000568367
NIP7010497974
REGON36211523400000
NazwaADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADHIS
Data rejestracji 23 lip 2015 (9 lat temu) 23 lip 2015
Data usunięcia 22 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PANCERZ, 6, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2450000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010497974
data rejestracji 23 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPASCAL NADOBNY
Beneficjent
1959-02-03
BRUNO DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE
Beneficjent
1958-09-15
AUDE CURY
reprezentant
1964-05-22
JULIEN DUVANEL
reprezentant
1974-07-16
OLIVIER COMMELIN
reprezentant
1965-02-19
MATHIEU CHABRAN
Beneficjent
1975-12-11
HENRI MARCOUX
Beneficjent
1973-09-22
THOMAS FRIEDBERGER
Beneficjent
1973-06-05
ADDEV MATERIALS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Wspólnik
2015-07-23
2021-02-22
24500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450000,00 ZŁ
PASCAL NADOBNY
Beneficjent
PASCAL NADOBNY WŁAŚCICIEL PETRUS CONSEIL S.A.R.L. (ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S. 403 157 647). PETRUS CONSEIL POSIADA 30,46% KAPITAŁU I 40.51% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
BRUNO DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE
Beneficjent
PREZES TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
MATHIEU CHABRAN
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
HENRI MARCOUX
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
THOMAS FRIEDBERGER
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JULIEN DUVANEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-23
2015-08-14
1974-07-16
JULIEN DUVANEL
PREZES ZARZĄDU
2015-08-14
2020-04-30
1974-07-16
OLIVIER JEAN COMMELIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-14
2021-02-22
AUDE VALÉRIE CURY
PREZES ZARZĄDU
2020-04-30
2021-02-22
2015-07-23
2015-10-08
UL. ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-08
2019-09-20
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 106, WARSZAWA, 02-585, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie