KRS 0000159261
NIP1181682066
REGON01547219600000
NazwaADDEV EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADDEV EUROTECH
Data rejestracji 24 kwi 2003 (21 lat temu) 24 kwi 2003
Data usunięcia 03 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PANCERZ, 6, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 290500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181682066
data rejestracji 12 maj 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1330A WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWBRUNO DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE
Beneficjent
1958-09-15
OLIVIER COMMELIN
reprezentant
1965-02-19
ALEKSANDRA BOSIAK-KAPLER
reprezentant
AUDE CURY
reprezentant
1964-05-22
PASCAL NADOBNY
Beneficjent
1959-02-03
MATHIEU CHABRAN
Beneficjent
1975-12-11
HENRI MARCOUX
Beneficjent
1973-09-22
THOMAS FRIEDBERGER
Beneficjent
1973-06-05
TOMASZ JERZY KOKOSZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-04-24
2015-07-31
176 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 88.000,00 ZŁOTYCH
IZABELA MALINA KOKOSZCZYŃSKA
Wspólnik
2013-06-17
2013-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
MALINA DOROTA KOKOSZCZYŃSKA
Wspólnik
2015-02-04
2015-07-31
177 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 88.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-07-31
2017-08-01
141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 70.500 ZŁ
36017412600000
Wspólnik
2015-10-26
2021-07-02
581 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.500,00 ZŁ
36211523400000
Wspólnik
2021-07-02
2022-02-03
581 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.500,00 ZŁ
27787313000000
BRUNO DE GEIS DE GUYON DE PAMPELONNE
Beneficjent
PREZES TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
PASCAL NADOBNY
Beneficjent
PASCAL NADOBNY WŁAŚCICIEL PETRUS CONSEIL S.A.R.L. (ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S. 403 157 647). PETRUS CONSEIL POSIADA 30,46% KAPITAŁU I 40.51% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
MATHIEU CHABRAN
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
HENRI MARCOUX
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
THOMAS FRIEDBERGER
Beneficjent
DYREKTOR WYKONAWCZY TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA WE FRANCJI POD NUMEREM R.C.S 491 909 446, BĘDĄCA SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCĄ FPCI TIKEHAU EQUITY II, FUNDUSZEM ZAWODOWYM INWESTYCYJNYM, POSIADAJĄCYM 46,66% UDZIAŁÓW W KAPITALE I 35,66% PRAW DO GŁOSU W SPÓŁCE ADDEV MATERIALS SAS.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ JERZY KOKOSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2015-10-26
TOMASZ JERZY KOKOSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-26
2017-08-01
AUDE VALÉRIE CURY
PREZES ZARZĄDU
2020-05-06
2022-02-03
ALEKSANDRA BOSIAK KAPLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-06
2022-02-03
MALINA DOROTA KOKOSZCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2017-08-01
JULIEN DUVANEL
PREZES ZARZĄDU
2015-10-26
2020-05-06
1974-07-16
OLIVIER JEAN COMMELIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-26
2021-07-02
HANS PETER LECOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-11
2020-05-06
2003-04-24
2020-06-15
"BONUS EUROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie