KRS 0000567173
NIP7393876826
REGON36200829000000
NazwaIVERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIVERIA
Data rejestracji 14 lip 2015 (9 lat temu) 14 lip 2015
Data usunięcia 26 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTSERGO KRIKHELI
Wspólnik
2015-07-14
2016-02-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
VIKTORIIA WESOLOWSKA
Wspólnik
2015-07-14
2016-02-04
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
WALTER FLORINDI
Wspólnik
2016-02-04
2021-04-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SERGO KRIKHELI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-14
2016-02-04
WALTER FLORINDI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-04
2021-04-26
2015-07-14
2018-09-07
UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 38, OLSZTYN, 10-693, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie